Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Fraktion DIE LINKE. | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
Stadtrat | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | 14.06.2017 | von 04.09.2014 bis 14.06.2017 | |||
Kulturausschuss | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.06.2017 | von 14.06.2017 | ||||
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Jugendhilfeausschuss | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.06.2014 | von 11.06.2014 | ||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | 15.06.2016 | von 03.09.2014 bis 15.06.2016 | 3.Stellvertreterin für Frau Karin Landherr | 3.Stellvertreterin für Frau Karin Landherr | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | ||
Ausschuss für Bildung und Sport | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 1.Stellv. von Frau Hahn | 1.Stellv. von Frau Hahn | ||
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | ||
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | ||
Werkausschuss Theater Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | ||
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | ||
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | von 01.07.2016 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | ||
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.09.2016 | von 08.09.2016 | 1.Stellv. von Herrn Czentarra, 3.Stellv. von Frau Landherr | 1.Stellv. von Herrn Czentarra, 3.Stellv. von Frau Landherr | ||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.09.2017 | von 06.09.2017 | 3.Stellv. von Frau Dr. Glaß | 3.Stellv. von Frau Dr. Glaß | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2018 | von 05.09.2018 | 2.Stellv. von Herrn Gloria | 2.Stellv. von Herrn Gloria |