Mandatsträger:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Dirk Adams | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 30.11.2021 | von 27.02.2020 bis 30.11.2021 |
Renè Aust | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 28.02.2022 | von 27.02.2020 bis 28.02.2022 |
Matthias Bärwolff | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 31.01.2021 | von 27.02.2020 bis 31.01.2021 | |
Mario Czypionka | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.03.2021 | von 11.03.2021 | |
Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Lilli Fischer | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Dr. Barbara Glaß | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.03.2021 | von 11.03.2021 | |
Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Dipl. Betriebswirt Dietrich Hagemann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Sebastian Hilgenfeld | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Torsten Kamieth | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Thomas L. Kemmerich | Fraktion FDP | Fraktion FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 06.08.2021 | von 27.02.2020 bis 06.08.2021 |
Klaus-Dieter Kobold | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 10.06.2020 | von 27.02.2020 bis 10.06.2020 |
René Kolditz | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 31.03.2021 | von 27.02.2020 bis 31.03.2021 |
Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Martin Kürth | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
David Maicher | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Katja Maurer | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Daniel Mroß | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Denny Möller | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 14.09.2020 | von 27.02.2020 bis 14.09.2020 |
Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Christian Poloczek-Becher | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | ||
Dr. Holger Poppenhäger | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Jasper Robeck | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Astrid Rothe-Beinlich | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Luise Schönemann | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Peter Stampf | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Peter Städter | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Kristina Vogel | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 06.03.2023 | von 27.02.2020 bis 06.03.2023 |
Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Laura Wahl | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Frank Warnecke | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 | |
Dr. Urs Warweg | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 |