Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | ||
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | 1. Stellv. für Herr Maicher | 1. Stellv. für Herr Maicher |
Mitglieder | ||||||||
Stadtrat | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
Hauptausschuss | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2019 | von 13.06.2019 | |||
Fraktionsvorsitz | ||||||||
Fraktion BÃœNDNIS 90 / DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN Vorsitz | Vorsitz | |||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 27.01.2023 | von 25.09.2019 bis 27.01.2023 | ||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2019 | 25.01.2023 | von 26.09.2019 bis 25.01.2023 | 2. Stellv. für Herrn Robeck | 2. Stellv. für Herrn Robeck |
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2019 | 26.01.2023 | von 26.09.2019 bis 26.01.2023 | 3. Stellv. für Frau Both-Peckham/ 4. Stellv. für Frau Wahl | 3. Stellv. für Frau Both-Peckham/ 4. Stellv. für Frau Wahl |
Vorsitz | ||||||||
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | 4. Stellv. für Herrn Robeck | 4. Stellv. für Herrn Robeck | |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.06.2021 | 26.01.2023 | von 09.06.2021 bis 26.01.2023 | 4. Stellv. für Herrn Robeck | 4. Stellv. für Herrn Robeck |
Ausschuss für Bildung und Kultur | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher | |
Mitglieder | ||||||||
Anfragen | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | von 27.02.2020 |