Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | von 01.03.2021 | ||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Theater Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Werkausschuss Theater Erfurt | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | 02.03.2023 | von 01.03.2021 bis 02.03.2023 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | 02.03.2023 | von 01.03.2021 bis 02.03.2023 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | 02.03.2023 | von 01.03.2021 bis 02.03.2023 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | von 01.03.2021 | ||||
Mitglieder | ||||||||
Stadtrat | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.01.2021 | bis 31.01.2021 | ||||
Beigeordnete/r | ||||||||
Stadtrat | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.03.2021 | von 01.03.2021 | 5. Vertreter des Oberbürgermeisters | 5. Vertreter des Oberbürgermeisters | ||
Mitglieder | ||||||||
Hauptausschuss | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2019 | 31.01.2021 | von 13.06.2019 bis 31.01.2021 | |||
Fraktionsvorsitz | ||||||||
Fraktion DIE LINKE. | Vorsitz | Vorsitz | 31.01.2021 | bis 31.01.2021 | ||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 2. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Stange | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | von 01.03.2021 | ||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Blechschmidt | 1. Stellv. für Herrn Blechschmidt | |
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.01.2021 | von 28.08.2019 bis 31.01.2021 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 2. Stellv. für Herrn Kamieth | 2. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.01.2021 | von 28.08.2019 bis 31.01.2021 | |||
Anfragen | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 31.01.2021 | von 27.02.2020 bis 31.01.2021 |