Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
Stadtrat | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
Bau- und Verkehrsausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.09.2014 | 06.09.2017 | von 03.09.2014 bis 06.09.2017 | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2017 | von 10.05.2017 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Hauptausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2014 | 16.07.2014 | von 12.06.2014 bis 16.07.2014 | 4. Stellvertreterin für André Blechschmidt | 4. Stellvertreterin für André Blechschmidt |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 1.Stellv. von Frau Landherr / 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Frau Landherr / 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 3.Stellv. von Herrn Kamieth | 3.Stellv. von Herrn Kamieth | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Ausschuss für Bildung und Sport | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 3.Stellv. von Frau Hahn | 3.Stellv. von Frau Hahn | |
Kulturausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Blechschmidt | 2.Stellv. von Herrn Blechschmidt | |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | 1.Stellv. von Herr Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herr Dr. Duddek | |
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | von 01.07.2016 | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.09.2017 | von 06.09.2017 | 3.Stellv. von Herrn Czentarra | 3.Stellv. von Herrn Czentarra |