Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.09.2013 | 26.11.2013 | von 12.09.2013 bis 26.11.2013 | ||
Werkausschuss Theater Erfurt | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.09.2013 | 26.11.2013 | von 12.09.2013 bis 26.11.2013 | ||
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.09.2013 | 26.11.2013 | von 12.09.2013 bis 26.11.2013 | ||
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.09.2013 | 26.11.2013 | von 12.09.2013 bis 26.11.2013 | ||
Stadtrat | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2013 | von 04.09.2013 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Kulturausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | von 12.09.2013 | 3. Stellvertreterin für Frau Dr. Klisch | 3. Stellvertreterin für Frau Dr. Klisch | |
Hauptausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | 28.11.2013 | von 12.09.2013 bis 28.11.2013 | ||
Mitglieder | ||||||||
Fraktion SPD | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2013 | von 04.09.2013 | stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende | |
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Bau- und Verkehrsausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | von 12.09.2013 | |||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | von 12.09.2013 | 1. Stellvertreter für Herr Frenzel | 1. Stellvertreter für Herr Frenzel | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.09.2013 | 26.11.2013 | von 12.09.2013 bis 26.11.2013 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.11.2013 | von 28.11.2013 | 4. Stellvertreterin für Herr Gloria, 3. Stellvertreterin für Prof.Dr. Merferth | 4. Stellvertreterin für Herr Gloria, 3. Stellvertreterin für Prof.Dr. Merferth | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | von 12.09.2013 | 3. Stellvertreterin für Frau Küstner | 3. Stellvertreterin für Frau Küstner | |
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | von 12.09.2013 | |||
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.09.2013 | von 12.09.2013 | |||
Ausschuss für Bildung und Sport | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.11.2013 | von 27.11.2013 | |||
sachkundige Bürger | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Sport | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 26.08.2009 | 03.09.2013 | von 26.08.2009 bis 03.09.2013 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Sport | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.09.2013 | 26.11.2013 | von 12.09.2013 bis 26.11.2013 |