Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.01.2019 | von 21.01.2019 | |||
Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.01.2019 | 31.05.2019 | von 21.01.2019 bis 31.05.2019 | ||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | ||
Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 31.05.2024 | von 01.06.2019 bis 31.05.2024 | ||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
Anfragen | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 31.05.2024 | von 27.02.2020 bis 31.05.2024 | ||
Stadtrat | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2024 | von 01.06.2024 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Sport | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 4.Stellv. von Herrn Hose | 4.Stellv. von Herrn Hose |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 4.Stellv. von Herrn Vothknecht | 4.Stellv. von Herrn Vothknecht |
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Dr. Pistner / 2.Stellv. von Frau Tillmann | 1.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Dr. Pistner / 2.Stellv. von Frau Tillmann |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Panse / 3.Stellv. von Herrn Pfistner/ 4.Stellv. von Herrn Staufenbiel | 2.Stellv. von Herrn Panse / 3.Stellv. von Herrn Pfistner/ 4.Stellv. von Herrn Staufenbiel |
Bau- und Verkehrsausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2. Stellv. von Herrn Staufenbiel | 2. Stellv. von Herrn Staufenbiel |
Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | ||
Kulturausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Frau Walsmann | 2.Stellv. von Frau Walsmann |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | 4. Stellv. für Herrn Vothknecht | 4. Stellv. für Herrn Vothknecht | |
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 4. Stellv. für Herrn Staufenbiel | 4. Stellv. für Herrn Staufenbiel |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 08.03.2023 | von 28.08.2019 bis 08.03.2023 | 4. Stellv. für Herrn Kordon/ 2. Stellv. für Herrn Panse | 4. Stellv. für Herrn Kordon/ 2. Stellv. für Herrn Panse |
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/2. Stellv. für Herrn Vothknecht/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/2. Stellv. für Herrn Vothknecht/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Hagemann/ 4. Stellv. für Herrn Panse | 2. Stellv. für Herrn Hagemann/ 4. Stellv. für Herrn Panse |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 2. Stellv. für Herrn Vothknecht/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 2. Stellv. für Herrn Vothknecht/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Werkausschuss Theater Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.06.2021 | 08.03.2023 | von 09.06.2021 bis 08.03.2023 | 4. Stellv. für Herrn Vothknecht | 4. Stellv. für Herrn Vothknecht |
Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.06.2021 | 31.05.2024 | von 09.06.2021 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Panse / 2. Stellv. für Herrn Hose | 2. Stellv. für Herrn Panse / 2. Stellv. für Herrn Hose |
Hauptausschuss | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2024 | von 12.06.2024 | 4. Stellv. für Herrn Panse | 4. Stellv. für Herrn Panse | |
Ausschuss für Bildung und Schulsport | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 4. Stellv. für Frau Tallai | 4. Stellv. für Frau Tallai | |
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2024 | von 18.09.2024 | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Frau Talla | 3. Stellv. für Frau Pietsch/ 3. Stellv. für Frau Talla |