Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Fraktion DIE LINKE. | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2008 | 08.01.2013 | von 01.01.2008 bis 08.01.2013 | ||
Stadtrat | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2008 | 08.01.2013 | von 01.01.2008 bis 08.01.2013 | ||
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2009 | 08.01.2013 | von 01.09.2009 bis 08.01.2013 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Sport | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 08.01.2013 | von 26.08.2009 bis 08.01.2013 | 1. Stellvertreterin für Frau Landherr | 1. Stellvertreterin für Frau Landherr |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 08.01.2013 | von 26.08.2009 bis 08.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Staufenbiel | 2. Stellvertreterin für Herrn Staufenbiel |
Bau- und Verkehrsausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.08.2009 | 08.01.2013 | von 26.08.2009 bis 08.01.2013 | 1. Stellvertreterin für Herrn Remus | 1. Stellvertreterin für Herrn Remus |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2009 | 08.01.2013 | von 01.09.2009 bis 08.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.09.2009 | 08.01.2013 | von 02.09.2009 bis 08.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.09.2009 | 08.01.2013 | von 02.09.2009 bis 08.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek |
Werkausschuss Theater Erfurt | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.09.2009 | 08.01.2013 | von 02.09.2009 bis 08.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek |
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 02.09.2009 | 08.01.2013 | von 02.09.2009 bis 08.01.2013 | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek | 2. Stellvertreterin für Herrn Dr. Duddek |
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 08.01.2013 | von 18.12.2009 bis 08.01.2013 | 3. Stellvertreterin für Frau Landherr | 3. Stellvertreterin für Frau Landherr |
Kulturausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.12.2009 | 08.01.2013 | von 18.12.2009 bis 08.01.2013 | 3. Stellvertreterin für Frau Körber | 3. Stellvertreterin für Frau Körber |