Gremium | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf | |
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Werkausschuss Theater Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf | |
Werkausschuss Theater Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf | |
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf | |
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf | |
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Mitglieder | ||||||||
Stadtrat | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2017 | 31.05.2019 | von 01.12.2017 bis 31.05.2019 | ||
Stadtrat | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 31.05.2024 | von 01.06.2019 bis 31.05.2024 | |||
Ortsteilbürgermeister/in | ||||||||
Ortsteilrat Vieselbach | Ortsteilbürgermeister/in | Ortsteilbürgermeister/in | 14.06.2019 | von 14.06.2019 | Ortsteilbürgermeister | Ortsteilbürgermeister | ||
Ortsteilratsmitglieder | ||||||||
Ortsteilrat Vieselbach | Ortsteilratsmitglied | Ortsteilratsmitglied | 01.06.2014 | 13.06.2019 | von 01.06.2014 bis 13.06.2019 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Kulturausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Stassny | 2.Stellv. von Herrn Stassny | |
Hauptausschuss | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1. Stellv. von Herrn Stassny | 1. Stellv. von Herrn Stassny |
Hauptausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2020 | 31.05.2024 | von 25.09.2020 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Städter | 3. Stellv. für Herrn Städter | |
Mitglieder | ||||||||
Fraktion Freie Wähler/FDP/Piraten | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2017 | 31.05.2019 | von 01.12.2017 bis 31.05.2019 | |||
Fraktion Freie Wähler/FDP/Piraten | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.10.2021 | 31.05.2024 | von 18.10.2021 bis 31.05.2024 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Bau- und Verkehrsausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 2. stellv. von Herrn Stampf | 2. stellv. von Herrn Stampf | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. stellv. für Herrn Stampf | 1. stellv. für Herrn Stampf | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | |||
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | |
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1. stellv. von Herrn Stampf | 1. stellv. von Herrn Stampf | |
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 12.09.2021 | von 28.08.2019 bis 12.09.2021 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2021 | 31.05.2024 | von 06.10.2021 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Städter | 2. Stellv. für Herrn Städter | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 3. Stellv. von Herrn Stampf | 3. Stellv. von Herrn Stampf | |
sachkundige Bürger | ||||||||
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | Fraktion FDP | Fraktion FDP sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 28.03.2012 | 24.06.2013 | von 28.03.2012 bis 24.06.2013 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Städter | 1.Stellv. von Herrn Städter | |
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Frau Hantke | 3. Stellv. für Frau Hantke | |
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 12.09.2021 | von 28.08.2019 bis 12.09.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kemmerich | 1. Stellv. für Herrn Kemmerich | |
Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | |||
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.06.2021 | 31.05.2024 | von 09.06.2021 bis 31.05.2024 | |||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Sport | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Städter | 3.Stellv. von Herrn Städter | |
Ausschuss für Bildung und Kultur | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 4. Stellv. für Herrn Städter | 4. Stellv. für Herrn Städter | |
Mitglieder | ||||||||
Anfragen | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 31.05.2024 | von 27.02.2020 bis 31.05.2024 |