Mandatsträger:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||
Dipl. Betriebswirt Dietrich Hagemann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | |
Andreas Horn | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | 16.01.2019 | von 04.09.2014 bis 16.01.2019 | |||
Verwaltung | ||||||||
Andreas Horn | Beigeordneter | Beigeordneter Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.02.2019 | von 01.02.2019 | Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Stellvertreter des Oberbürgermeisters | |
Beigeordnete/r | ||||||||
Alexander Hilge | Kaisersaal | Kaisersaal Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.02.2015 | 17.03.2016 | von 01.02.2015 bis 17.03.2016 | ||
Steffen Linnert | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.04.2017 | 31.01.2019 | von 01.04.2017 bis 31.01.2019 | Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Stellvertreter des Oberbürgermeisters | |
Mitglieder | ||||||||
Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Kevin Groß | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Wolfgang Metz | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.02.2019 | von 06.02.2019 | |||
Hans-Jürgen Czentarra | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.06.2017 | von 14.06.2017 | |||
Jens Haase | Fraktion Freie Wähler/Piraten | Fraktion Freie Wähler/Piraten ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Carola Hettstedt | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | 14.06.2017 | von 04.09.2014 bis 14.06.2017 | |||
Rüdiger Bender | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.03.2015 | von 04.03.2015 | |||
Katrin Gabor | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.09.2014 | 20.11.2018 | von 04.09.2014 bis 20.11.2018 | ||
Christian Poloczek-Becher | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.12.2017 | von 20.12.2017 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | ||
mit Antrags- u. Rederecht entsandt | ||||||||
Oskar Helmerich | Fraktion SPD | Fraktion SPD mit Antrags- u. Rederecht entsandt | mit Antrags- u. Rederecht entsandt | 04.09.2014 | 20.04.2016 | von 04.09.2014 bis 20.04.2016 | ||
sachkundige Bürger | ||||||||
Inken Möller-Runz | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Annemarie Papenburg | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.02.2019 | von 06.02.2019 | |||
Mario Thon | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 05.11.2014 | 06.02.2019 | von 05.11.2014 bis 06.02.2019 | ||
Marcelino Granath | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 28.04.2016 | von 28.04.2016 | |||
Thomas Hutt | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | |||
Christian Weißenborn | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 04.09.2014 | 27.04.2016 | von 04.09.2014 bis 27.04.2016 | ||
Ralf Berghofer | Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 04.03.2015 | von 04.03.2015 | |||
Christian Ranft | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 04.09.2014 | 04.03.2015 | von 04.09.2014 bis 04.03.2015 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Karin Evelin Baier | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 3.Stellv. von Herrn Metz / 4.Stellv. von Herrn Groß | 3.Stellv. von Herrn Metz / 4.Stellv. von Herrn Groß | |
Dr. Wolfgang Beese | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 3.Stellv. von Herrn Groß | 3.Stellv. von Herrn Groß | |
Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 4.Stellv. von Herrn Metz | 4.Stellv. von Herrn Metz | |
Carsten Gloria | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 04.03.2015 | von 04.09.2014 bis 04.03.2015 | 1.Stellvertreter für Herr Groß | 1.Stellvertreter für Herr Groß |
Dr. Cornelia Klisch | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Frenzel | 2.Stellv. von Herrn Frenzel | |
Prof. Dr. Klaus Merforth | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Frenzel / 2.Stellv. von Herrn Groß | 1.Stellv. von Herrn Frenzel / 2.Stellv. von Herrn Groß | |
Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 04.03.2015 | von 04.09.2014 bis 04.03.2015 | 3.Stellvertreter für Herr Frenzel | 3.Stellvertreter für Herr Frenzel |
Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Metz | 1.Stellv. von Herrn Metz | |
Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Metz | 2.Stellv. von Herrn Metz | |
Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 4.Stellv. von Herrn Frenzel | 4.Stellv. von Herrn Frenzel | |
Dr. Urs Warweg | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | 04.03.2015 | von 03.09.2014 bis 04.03.2015 | 1.Stellvertreter für Herr Frenzel | 1.Stellvertreter für Herr Frenzel |
Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Hagemann / 3.Stellv. von Herrn Goldstein | 1.Stellv. von Herrn Hagemann / 3.Stellv. von Herrn Goldstein | |
Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 3.Stellv. von Herrn Hagemann | 3.Stellv. von Herrn Hagemann | |
Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 4.Stellv. von Herrn Hagemann / 4.Stellv. von Herrn Goldstein | 4.Stellv. von Herrn Hagemann / 4.Stellv. von Herrn Goldstein | |
Prof. Dr. Dr. Hans Pistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Hagemann / 2.Stellv. von Herrn Horn | 2.Stellv. von Herrn Hagemann / 2.Stellv. von Herrn Horn | |
Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.09.2014 | von 03.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Goldstein | 1.Stellv. von Herrn Goldstein | |
Dr. Reinhard Duddek | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 3.Stellv. von Herrn Haase | 3.Stellv. von Herrn Haase | |
Dr. Barbara Glaß | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.09.2017 | von 06.09.2017 | 3.Stellv. von Herrn Czentarra | 3.Stellv. von Herrn Czentarra | |
Katalin Hahn | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 15.06.2017 | von 04.09.2014 bis 15.06.2017 | ||
Katalin Hahn | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.09.2017 | von 06.09.2017 | 3.Stellv. von Herrn Czentarra | 3.Stellv. von Herrn Czentarra | |
Torsten Kamieth | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.09.2017 | von 06.09.2017 | 1.Stellv. von Herrn Czentarra | 1.Stellv. von Herrn Czentarra | |
Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 1.Stellv. von Herrn Haase | 1.Stellv. von Herrn Haase | |
Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 2.Stellv. von Herrn Haase | 2.Stellv. von Herrn Haase | |
Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 1. stellv. für Herr Bender | 1. stellv. für Herr Bender | |
Astrid Rothe-Beinlich | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.03.2015 | von 04.03.2015 | 2. stellv. für Herr Bender | 2. stellv. für Herr Bender | |
Prof. Dr. Alexander Thumfart | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 3. stellv. für Herr Bender | 3. stellv. für Herr Bender | |
Thomas L. Kemmerich | Fraktion FDP | Fraktion FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | 30.11.2017 | von 04.09.2014 bis 30.11.2017 | 2.Stellv. von Herrn Städter | 2.Stellv. von Herrn Städter |
Peter Stampf | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | von 20.12.2017 | 3. stellv. von Herrn Poloczek-Becher | 3. stellv. von Herrn Poloczek-Becher | |
Daniel Stassny | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.09.2014 | von 04.09.2014 | 1. stellv. von Herrn Poloczek-Becher | 1. stellv. von Herrn Poloczek-Becher | |
Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | von 20.12.2017 | 1. stellv. von Herrn Poloczek-Becher | 1. stellv. von Herrn Poloczek-Becher |