Mandatsträger:
Name | Fraktion/ delegierende Stelle | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||
Peter Stampf | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Beigeordnete/r | ||||||||
Steffen Linnert | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.04.2017 | 31.05.2019 | von 01.04.2017 bis 31.05.2019 | |||
Matthias Bärwolff | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.03.2021 | 02.03.2023 | von 01.03.2021 bis 02.03.2023 | |||
Andreas Horn | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 02.03.2023 | von 02.03.2023 | ||||
Steffen Linnert | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.06.2019 | 28.02.2021 | von 01.06.2019 bis 28.02.2021 | |||
Mitglieder | ||||||||
Oskar Helmerich | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Prof. Dr. Klaus Merforth | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Marion Walsmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Dr. Reinhard Duddek | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Carsten Gloria | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Karola Stange | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Rüdiger Bender | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Thomas Pfistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender |
Heiko Vothknecht | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
Niklas Waßmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
Torsten Frenzel | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2020 | 31.05.2024 | von 24.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Martin Kürth | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
Stefan Schade | Fraktion SPD | Fraktion SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.04.2023 | 31.05.2024 | von 19.04.2023 bis 31.05.2024 | ||
Torsten Kamieth | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
René Kolditz | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.03.2021 | von 28.08.2019 bis 31.03.2021 | ||
Karola Stange | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.05.2021 | 31.05.2024 | von 05.05.2021 bis 31.05.2024 | ||
Renè Aust | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 28.02.2022 | von 28.08.2019 bis 28.02.2022 | ||
Stefan Möller | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
Stefan Ziemer | Fraktion AfD | Fraktion AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.03.2022 | 31.05.2024 | von 09.03.2022 bis 31.05.2024 | ||
Sebastian Hilgenfeld | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.03.2020 | 31.05.2024 | von 05.03.2020 bis 31.05.2024 | ||
Peter Stampf | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | ||
sachkundige Bürger | ||||||||
Siegfried Kluge | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Hannes Wolff | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Erhard Henkel | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Dr. Wolfgang Weisskopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Angelika Höfer | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Christiane Kilian | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 15.11.2017 | von 01.07.2016 bis 15.11.2017 | ||
Julia Ströbel | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 15.11.2017 | 31.05.2019 | von 15.11.2017 bis 31.05.2019 | ||
Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | ||
Lars Kossack | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Lars Kossack | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Dr. Wolfgang Weisskopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Dr. Wolfgang Weisskopf | Fraktion CDU | Fraktion CDU sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
André Grenzdörffer | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 27.04.2022 | 31.05.2024 | von 27.04.2022 bis 31.05.2024 | ||
Siegfried Kluge | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Siegfried Kluge | Fraktion SPD | Fraktion SPD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Angelika Höfer | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Angelika Höfer | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Norman Schulz | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Norman Schulz | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Marco Fischer | Fraktion AfD | Fraktion AfD sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 19.12.2019 | 06.05.2020 | von 19.12.2019 bis 06.05.2020 | ||
Benjamin Bruder | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.10.2021 | 31.05.2024 | von 06.10.2021 bis 31.05.2024 | ||
Franco Donnarumma | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Franco Donnarumma | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 06.10.2021 | von 01.09.2020 bis 06.10.2021 | ||
Julia Ströbel | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Julia Ströbel | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Elke Bechstedt | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.10.2021 | 31.05.2019 | von 06.10.2021 bis 31.05.2019 | ||
Elke Bechstedt | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Robert Fritzsch | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Alexander Hesse | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 31.05.2024 | von 01.09.2020 bis 31.05.2024 | ||
Steven Bethke | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 28.09.2022 | 31.05.2024 | von 28.09.2022 bis 31.05.2024 | ||
Christian Fischer | Fraktion FREIE WÄHLER /PIRATEN | Fraktion FREIE WÄHLER /PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Christian Fischer | Fraktion FREIE WÄHLER /PIRATEN | Fraktion FREIE WÄHLER /PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 06.10.2021 | von 01.09.2020 bis 06.10.2021 | ||
Robert Fritzsch | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 08.03.2023 | von 01.09.2020 bis 08.03.2023 | ||
Alexander Hesse | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 04.08.2022 | von 01.09.2020 bis 04.08.2022 | ||
Kathrin Peinelt | Fraktion Mehrwertstadt | Fraktion Mehrwertstadt sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 08.03.2023 | 31.05.2024 | von 08.03.2023 bis 31.05.2024 | ||
Klaus Schmantek | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Thomas Alter | Fraktion FDP | Fraktion FDP sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 03.02.2021 | 06.10.2021 | von 03.02.2021 bis 06.10.2021 | ||
Stefan Carl | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 06.10.2021 | von 01.09.2020 bis 06.10.2021 | ||
Jürgen Lange | Fraktion FDP | Fraktion FDP sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 01.09.2020 | 03.02.2021 | von 01.09.2020 bis 03.02.2021 | ||
Stefan Carl | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
Jürgen Lange | Fraktion FDP | Fraktion FDP sachkundige Bürger | sachkundige Bürger | 06.11.2019 | 06.05.2020 | von 06.11.2019 bis 06.05.2020 | ||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Lilli Fischer | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Vothknecht/ 3. Stellv. für Herr Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Vothknecht/ 3. Stellv. für Herr Waßmann |
Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann | 1. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Waßmann |
Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Waßmann/ 2. Stellv. für Herrn Pfistner/ 3. Stellv. für Herrn Vothknecht | 1. Stellv. für Herrn Waßmann/ 2. Stellv. für Herrn Pfistner/ 3. Stellv. für Herrn Vothknecht |
Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 3. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Vothknecht | 2. Stellv. für Herrn Waßmann/ 3. Stellv. für Herrn Pfistner/ 4. Stellv. für Herrn Vothknecht | |
Rowald Staufenbiel | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.03.2023 | 31.05.2024 | von 08.03.2023 bis 31.05.2024 | 4. Stellv. für Herrn Pfistner | 4. Stellv. für Herrn Pfistner |
Kristina Vogel | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 06.03.2023 | von 28.08.2019 bis 06.03.2023 | 4. Stellv. für Herr Pfistner | 4. Stellv. für Herr Pfistner |
Dr. Wolfgang Beese | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 4. Stellv. für Herrn Kürth | 4. Stellv. für Herrn Kürth |
Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Kürth | 2. Stellv. für Herrn Kürth |
Dr. Cornelia Klisch | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2020 | von 06.11.2019 bis 31.01.2020 | 3. Stellv. für Herrn Mroß | 3. Stellv. für Herrn Mroß |
Daniel Mroß | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Frenzel/ 2. Stellv. für Herrn Schade | 1. Stellv. für Herrn Frenzel/ 2. Stellv. für Herrn Schade |
Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 14.09.2020 | von 06.11.2019 bis 14.09.2020 | 2. Stellv. für Herrn Kürth | 2. Stellv. für Herrn Kürth |
Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Kürth/ 4. Stellv. für Herrn Frenzel/ 1. Stellv. für Herrn Schade | 1. Stellv. für Herrn Kürth/ 4. Stellv. für Herrn Frenzel/ 1. Stellv. für Herrn Schade |
Dr. Holger Poppenhäger | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.03.2020 | 31.05.2024 | von 05.03.2020 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Frenzel/ 4. Stellv. für Herrn Schade | 3. Stellv. für Herrn Frenzel/ 4. Stellv. für Herrn Schade |
Frank Warnecke | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Frenzel/ 3. Stellv. für Herrn Schade | 2. Stellv. für Herrn Frenzel/ 3. Stellv. für Herrn Schade |
Dr. Urs Warweg | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Kürth | 2. Stellv. für Herrn Kürth |
André Blechschmidt | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Frau Stange/4. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Frau Stange/4. Stellv. für Herrn Kamieth |
Matthias Bärwolff | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.01.2021 | von 06.11.2019 bis 31.01.2021 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | 1. Stellv. für Herrn Kamieth | |
Dr. Barbara Glaß | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.05.2021 | 31.05.2024 | von 05.05.2021 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Kamieth | 3. Stellv. für Herrn Kamieth |
Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Frau Stange | 2. Stellv. für Frau Stange |
Katja Maurer | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2019 | 31.05.2024 | von 06.11.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Kamieth | 2. Stellv. für Herrn Kamieth |
Sarah Schwarz | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.05.2023 | 31.05.2024 | von 24.05.2023 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Kamieth/ 4. Stellv. für Frau Stange | 1. Stellv. für Herrn Kamieth/ 4. Stellv. für Frau Stange |
Luise Schönemann | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.05.2023 | 31.05.2024 | von 24.05.2023 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Frau Stange | 3. Stellv. für Frau Stange |
Mario Czypionka | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2020 | 31.05.2024 | von 25.09.2020 bis 31.05.2024 | 4. Stellv. für Herrn Möller/ 4. Stellv. für Herrn Ziemer | 4. Stellv. für Herrn Möller/ 4. Stellv. für Herrn Ziemer |
Marek Erfurth | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Möller/ 3. Stellv. für Herrn Ziemer | 3. Stellv. für Herrn Möller/ 3. Stellv. für Herrn Ziemer |
Corinna Herold | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | von 28.08.2019 | 1. Stellv. für Herrn Ziemer | 1. Stellv. für Herrn Ziemer | |
Klaus-Dieter Kobold | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 10.06.2020 | von 28.08.2019 bis 10.06.2020 | 4. Stellv. für Herrn Möller | 4. Stellv. für Herrn Möller |
Ringo Mühlmann | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Möller | 1. Stellv. für Herrn Möller |
Sascha Schlösser | Fraktion AfD | Fraktion AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Möller/ 2. Stellv. für Herrn Ziemer | 2. Stellv. für Herrn Möller/ 2. Stellv. für Herrn Ziemer |
Dirk Adams | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 30.11.2021 | von 28.08.2019 bis 30.11.2021 | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Karina Both-Peckham | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 15.12.2022 | von 15.12.2021 bis 15.12.2022 | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Dr. Verona Faber-Steinfeld | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Helmerich | 1.Stellv. von Herrn Helmerich |
Torsten Frenzel | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Trier | 3.Stellv. von Herrn Trier |
Kevin Groß | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth | 2.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth |
David Maicher | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 31.05.2024 | von 25.09.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 3. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Wolfgang Metz | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Trier / 4.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth | 1.Stellv. von Herrn Trier / 4.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth |
Daniel Mroß | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth / 2.Stellv. von Herrn Helmerich | 1.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth / 2.Stellv. von Herrn Helmerich |
Denny Möller | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Helmerich | 3.Stellv. von Herrn Helmerich |
Marcus Neumann | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.03.2024 | 31.05.2024 | von 20.03.2024 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Volker Nienstedt | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 27.01.2023 | 01.02.2024 | von 27.01.2023 bis 01.02.2024 | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 1. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Birgit Pelke | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 4.Stellv. von Herrn Trier | 4.Stellv. von Herrn Trier |
Jasper Robeck | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 31.05.2024 | von 25.09.2019 bis 31.05.2024 | 4. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 4. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Astrid Rothe-Beinlich | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.09.2019 | 11.03.2020 | von 25.09.2019 bis 11.03.2020 | 2. Stellv. für Frau Wahl | 2. Stellv. für Frau Wahl |
Astrid Rothe-Beinlich | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.12.2021 | 27.01.2023 | von 15.12.2021 bis 27.01.2023 | 1. Stellv. für Herrn Maicher | 1. Stellv. für Herrn Maicher |
Laura Wahl | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Hilgenfeld | 2. Stellv. für Herrn Hilgenfeld |
Frank Warnecke | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Trier / 4.Stellv. von Herrn Helmerich | 2.Stellv. von Herrn Trier / 4.Stellv. von Herrn Helmerich |
Dr. Urs Warweg | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth | 3.Stellv. von Herrn Prof. Dr. Merforth |
Juri Goldstein | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.02.2019 | 31.05.2019 | von 06.02.2019 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner |
Dipl. Betriebswirt Dietrich Hagemann | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Vothknecht / 3.Stellv. von Herrn Pfistner | 1.Stellv. von Herrn Vothknecht / 3.Stellv. von Herrn Pfistner |
Stefanie Hantke | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Stampf | 1. Stellv. für Herrn Stampf |
Andreas Horn | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 16.01.2019 | von 01.07.2016 bis 16.01.2019 | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | 2.Stellv. von Herrn Pfistner | |
Michael Hose | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Frau Walsmann / 4.Stellv. von Herrn Pfistner / 4.Stellv. von Herrn Vothknecht | 3.Stellv. von Frau Walsmann / 4.Stellv. von Herrn Pfistner / 4.Stellv. von Herrn Vothknecht |
Jörg Kallenbach | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Pfistner | 1.Stellv. von Herrn Pfistner |
Dominik Kordon | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Frau Walsmann | 2.Stellv. von Frau Walsmann |
Michael Panse | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann | 3.Stellv. von Herrn Vothknecht / 4.Stellv. von Frau Walsmann |
Prof. Dr. Dr. Hans Pistner | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Frau Walsmann | 1.Stellv. von Frau Walsmann |
Christian Poloczek-Becher | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Stampf | 3. Stellv. für Herrn Stampf | |
Daniel Stassny | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.01.2023 | von 28.08.2019 bis 31.01.2023 | 2. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Herrn Stampf |
Rowald Staufenbiel | Fraktion CDU | Fraktion CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herr Vothknecht | 2.Stellv. von Herr Vothknecht |
Peter Städter | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Stampf | 2. Stellv. für Herrn Stampf |
Matthias Bärwolff | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Frau Stange / 3.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Frau Stange / 3.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Hans-Jürgen Czentarra | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2018 | 31.05.2019 | von 05.09.2018 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Gloria | 1.Stellv. von Herrn Gloria |
Dr. Barbara Glaß | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 1.Stellv. von Herrn Dr. Duddek |
Katalin Hahn | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Frau Stange | 3.Stellv. von Frau Stange |
Carola Hettstedt | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | 2.Stellv. von Herrn Dr. Duddek | |
Torsten Kamieth | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.09.2018 | 31.05.2019 | von 05.09.2018 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Gloria | 2.Stellv. von Herrn Gloria |
Karin Landherr | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.09.2016 | 31.05.2019 | von 08.09.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Frau Stange, 3.Stellv. von Herrn Gloria | 2.Stellv. von Frau Stange, 3.Stellv. von Herrn Gloria |
Tina Morgenroth | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 3. Stellv. für Herrn Präger | 3. Stellv. für Herrn Präger |
Sebastian Perdelwitz | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 1. Stellv. für Herrn Präger | 1. Stellv. für Herrn Präger |
Jana Rötsch | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt | Fraktion Mehrwertstadt Erfurt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 31.05.2024 | von 28.08.2019 bis 31.05.2024 | 2. Stellv. für Herrn Präger | 2. Stellv. für Herrn Präger |
Katrin Gabor | Fraktion SPD | Fraktion SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 20.11.2018 | von 01.07.2016 bis 20.11.2018 | 4.Stellv. von Herrn Bender | 4.Stellv. von Herrn Bender |
Ludger Kanngießer | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Bender | 2.Stellv. von Herrn Bender |
Thomas L. Kemmerich | Fraktion FDP | Fraktion FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.08.2019 | 06.08.2021 | von 28.08.2019 bis 06.08.2021 | 2. Stellv. für Frau Hantke | 2. Stellv. für Frau Hantke |
Astrid Rothe-Beinlich | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Bender | 3.Stellv. von Herrn Bender |
Prof. Dr. Alexander Thumfart | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN | Fraktion BÃœNDNIS 90/DIE GRÃœNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Bender | 1.Stellv. von Herrn Bender |
Thomas L. Kemmerich | Fraktion FDP | Fraktion FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 30.11.2017 | von 01.07.2016 bis 30.11.2017 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf |
Christian Poloczek-Becher | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2017 | 31.05.2019 | von 20.12.2017 bis 31.05.2019 | 1.Stellv. von Herrn Stampf | 1.Stellv. von Herrn Stampf | |
Daniel Stassny | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN | Fraktion Freie Wähler/FDP/PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 3.Stellv. von Herrn Stampf | 3.Stellv. von Herrn Stampf |
Peter Städter | Fraktion SPD & PIRATEN | Fraktion SPD & PIRATEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2016 | 31.05.2019 | von 01.07.2016 bis 31.05.2019 | 2.Stellv. von Herrn Stampf | 2.Stellv. von Herrn Stampf |